Registros encontrados: 4 Total Páginas: 1
1
Fuente:
BISS | La Gaceta de los Negocios
Fecha:
25/02/2002 | 11-03-2002
Resumen:
Nombramientos y Ceses en algunas aseguradoras en el pasado año 2001 de España o con filiales españolas.
2
Fuente:
BDS
Fecha:
19/12/2000
Resumen:
Aldeasa ha pactado la salida del actual consejero delegado, Pedro Razquín, sólo seis meses después de su nombramiento. Esta decisión se debe a que la gestión del consejero delegado no ha sido la que espera la entidad.
3
Título
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
11/09/2000
Resumen:
Pedro Razquín, hasta hace poco tiempo director general y consejero delegado de Adeslas, ha sido nombrado consejero delegado de Aldeasa.
4
Fuente:
BDS
Fecha:
20/07/2000
Resumen:
Pedro Razquín ha sido nombrado consejero delegado de Aldeasa. Anteriormente ocupó el cargo de director general de Adeslas.
Página: 1/1