Registros encontrados: 10 Total Páginas: 1
1
Fuente:
BISS | La Gaceta de los Negocios
Fecha:
25/02/2002 | 11-03-2002
Resumen:
Nombramientos y Ceses en algunas aseguradoras en el pasado año 2001 de España o con filiales españolas.
2
Título
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
23-06-1997
Resumen:
Jean Dubois ha sido nombrado presidente de AFE junto a Fernando de la Torre como vicepresidente; Francis Desamazes como secretario y Juan José Lecanda como tesorero
3
Fuente:
BDS
Fecha:
18-06-97
Resumen:
Nombramiento de Jean Dubois como nuevo presidente de la Asociación de Aseguradoras Franco-Españoles (AFE), en sustitución de Philippe Wilbois. Otros miembros del Consejo: Fernando de la Torre (AGF UNION FENIX), como vicepresidente; Francis Desmazes (GAN) como secretario y Juan José Lecanda (AXA AURORA), como tesorero.
4
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
17/06/1996
Resumen:
Entrevista a Jean Dubois Explica las pautas que guiará el desarrollo en los próximos años de Sul América y Les Mutuelles du Mans Assurances. Este desarrollo se basa en un proyecto de empresa que contempla un fuerte crecimiento, tanto en Diversos como en Vida, apoyado en un ampliación de la red comercial tradicional de mediadores
5
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
3/07/1995
Resumen:
Philippe Wilbois, consejero-director general del GRUPO AZUR, ha diso nombrado presidente de la Asociación de Aseguradores Franco-Españoles (AFE) en sustitución de Florent Hillaire. Otros nombramientos han sido los de: Jean Dubois (SUDAMERICA LE MANS), vicepresidente; Fernando de la Torre (AGF UNION FENIX), secretario; y Francis Desmazes (GAN), tesorero.
6
7
Título
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
21/12/1992
Resumen:
Julio Bierrenbach, director general de Sud América Vida y Pensiones, dejará su cargo próximamente, siendo sustituído por Jean Dubois.
8
Fuente:
Expansión | BISS
Fecha:
11/12/92
Resumen:
Las aseguradoras Le Mans y Sud América compartirán consejero delegado, Jean Dubois, a partir del próximo 1 de enero, con lo que estrechan su colaboración, aunque se descarta una fusión de ambas entidades.
9
Título
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
27-07-1992
Resumen:
Jean Dubois ha sido nombrado consejero delegado de Le Mans Seguros España y consejero de Sud America Vida y Pensiones, sustituyendo en este último cargo a André Dafray.
10
Título
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
13/01/1992
Resumen:
Jean Dubois ha sido nombrado director general de Le Mans Seguros España.
Página: 1/1