Registros encontrados: 5 Total Páginas: 1
1
Título
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
18/05/2015
Resumen:
Información de los nuevos nombramientos en el grupo Marsh y Guy Carpenter así como ceses en Willis RE.
2
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
11/05/2015
Resumen:
Noticia sobre nombramientos en Marsh & McLennan Companies y en Guy Carpenter.
3
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
26-06-2006
Resumen:
Willis Group ha anunciado el nombramiento de Peter Hearn como nuevo consejero delegado (CEO) de Willlis Re. Sustituirá a Grahame Millwater, que mantendrá sus responsabilidades como presidente de la división de reaseguro del broker. Hearn había desempeñado hasta la fecha las funciones de consejero delegado de las operaciones de reaseguro de Willis en Estados Unidos.
4
Fuente:
BDS
Fecha:
09/06/2006
Resumen:
Willis Group ha nombrado a Peter Hearn como nuevo consejero delegado (CEO) de Willis Re. Sustituirá a Grahame Millwater, que mantendrá sus responsabilidades como presidente de la división de reaseguro del broker.
5
Fuente:
BDS
Fecha:
04/02/2005
Resumen:
Willis Re ha nombrado a Peter C. Hearn como nuevo consejero delegado (CEO) de su unidad en Estados Unidos (Willis Re US), en sustitución de George Reeth, que asume a partir de ahora la Presidencia de Willis North America. Desde su cargo, Peter Hearn reportará al presidente y consejero delegado de Willis Re, Grahame Millwater.
Página: 1/1