Registros encontrados: 15 Total Páginas: 1
1
Título
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
28/03/2005
Resumen:
El Consejo de Administración de Nacional de Reaseguros ha designado a José Mª Sunyer Aldomá como presidente de la entidad. Sustituye en el cargo a Carlos Sunyer.
2
Fuente:
BDS
Fecha:
17/03/2005
Resumen:
El Consejo de Administración de Nacional de Reaseguros, celebrado el 16 de marzo, ha designado a Jose María Sunyer Aldomá como presidente de la entidad. Sustituye en el cargo a Carlos Sunyer, fallecido a finales del pasado año.
3
Título
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
06/12/2004
Resumen:
Noticia del fallecimiento de Carlos Sunyer Aldomá, presidente de Nacional de Reaseguros y Audatez España, así como vicepresidente de Crédito y Caución. Se incluyen notas de su trayectoria profesional.
4
Fuente:
BDS
Fecha:
30/11/2004
Resumen:
El 27 de noviembre falleció en Madrid a los 73 años Carlos Sunyer Aldomá, profesional con amplísima y fecunda trayectoria en el sector asegurador. Ostentaba la presidencia de Nacional de Reaseguros, así como la de Audatex España y era vicepresidente de Crédito y Caución. Anteriormente, entre otros cargos, fue director general de Nacional de Reaseguros y más tarde de Ges Seguros, así como president... ver másEl 27 de noviembre falleció en Madrid a los 73 años Carlos Sunyer Aldomá, profesional con amplísima y fecunda trayectoria en el sector asegurador. Ostentaba la presidencia de Nacional de Reaseguros, así como la de Audatex España y era vicepresidente de Crédito y Caución. Anteriormente, entre otros cargos, fue director general de Nacional de Reaseguros y más tarde de Ges Seguros, así como presidente de Gesnorte y de Aseguradores de Riesgos Nucleares. ver menos
5
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
08/03/2004
Resumen:
Descripción de la comida homenaje organizada por Gesnorte al que fuera su presidente durante los últimos años, Carlos Sunyer.
6
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
24/02/2004
Resumen:
Rectificación a una información incorrecta facilitada por el BDS de 20/02/2004, en la que se señalaba que Gesnorte había homenajeado a su director gerente, Manuel Blanco, cuando, en realidad, la comida homenaje se tributó al presidente de la entidad, Carlos Sunyer, con motivo de su cese voluntario.
7
Título
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
19/07/1999
Resumen:
El consejero director general de Ges Seguros, Carlos Sunyer, accedió a su jubilación el pasado 30 de junio. Carlos Querol le ha sucedido como director general de la compañía aseguradora.
8
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
08/07/1999
Resumen:
El consejero director general de GES SEGUROS, Carlos Sunyer, ha accedido a la jubilación de cualquier responsabilidad ejecutiva con efecto 30 de junio. Desde esa fecha, le sucede como director general de la compañía Carlos Querol.
9
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
08/03/1999
Resumen:
Entrevista a Carlos Sunyer, director general de GES Seguros, en la cual se hace mención a los resultados y objetivos de la entidad aseguradora y a su participación en proyectos como el servicio sanitario Sersanet..
10
Fuente:
BDS
Fecha:
16/06/1998
Resumen:
José Antonio Carro del Castillo, director general de Musini, ha sido nombrado presidente de la Agrupación de Aseguradores de Riesgos Nucleares, cargo en el cual sustituye a Carlos Sunyer. En la actualidad la agrupación está formada por 64 compañías con una capacidad que alcanza los 11.000 millones de pesetas.
11
Título
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
1/12/1991
Resumen:
Carlos Sunyer Aldoma, director general de GES, ha sido nombrado caballero de la Orden de San Carlos, de Monte Carlo.
12
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
01-12-1986
13
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
01-11-1986
14
15
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
01-03-1977
Página: 1/1