Registros encontrados: 7 Total Páginas: 1
1
Título
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
26/05/2003
Resumen:
Jean-Claude Vonlanthen ha sido designado director de Operaciones de la División de Risk & Knowledge de Swiss Re, integrándose además en su Comité de Dirección. Sustituye en el cargo a Urs von Aaburg.
2
Fuente:
BDS
Fecha:
07/05/2003
Resumen:
Desde el 1 de abril, Jean-Claude Vonlanthen, máximo responsable de Swiss Re Ibérica en Madrid entre 1997 y 2002, ha sido designado director de Operaciones de la División de Risk & Knowledge de Swiss Re, integrándose en su Comité de Dirección. Sustituye en el cargo a Urs von Aarburg.
3
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
27/01/2003
Resumen:
Darío Aliotta ha sustituido a Jean Claude Vonlanthen en el cargo de máxima responsabilidad de Suiza de Reaseguros en España.
4
Fuente:
BDS
Fecha:
16/01/2003
Resumen:
Suiza de Reaseguros (Ibérica) organizó ayer en el Casino de Madrid un cóctel de despedida de su consejero delegado-director general, Jean Claude Vonlanthen, quien después de cinco años en el mercado español regresa a Zurich para asumir nuevas responsabilidades dentro del grupo suizo. El acto también sirvió como presentación de su sustituto, Dario Aliotta.
5
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
16/09/2002
Resumen:
Nombramientos en la nueva reorganización de la reaseguradora Suiza de Reaseguros; cese de consejero delegado-director general, Jean Claude Vonlanthen, que será reemplazado por Dario Aliotta.
6
Título
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
16-06-1997
Resumen:
Sustituyendo en el cargo a Antonio Solari, a partir de julio Jean Claude Vonlanthen será el nuevo administrador único y máximo responsable de Suiza de Reaseguros (Ibérica)
7
Fuente:
BDS
Fecha:
23-05-97
Resumen:
Nombramiento de Jean-Claude Vonlanthen como administrador único y máximo responsable de SUIZA DE REASEGUROS (IBERICA) en sustitución de Antonio Solari.
Página: 1/1